序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐斌 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐斌
|
|
2 |
徐抗美
|
|
3 |
李阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 章程备案 |
无
|
2021-12-17公司法定代表人由徐斌变更为李阳;任命李阳为公司经理。
|
2 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐斌
|
徐斌
|
3 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李阳
|
4 | 2021-12-20 | 法定代表人变更 |
徐斌
|
李阳
|
5 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐抗美
|
徐抗美
|
6 | 2021-09-08 | 联络员备案 |
吴彩萍 *** 备案手机:***
|
王芬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
姚碧 *** 备案手机:***
|
吴彩萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2016-09-08 | 住所变更 |
岳阳市南湖风景区天鹅湖A栋101门面
|
岳阳市南湖新区南湖游路268号
|
9 | 2012-09-07 | 经营范围变更 |
凭房产部门资质证书从事房地产开****及经营;五金、水暖器材、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料的销售。
|
凭房产部门资质证书从事房地产开****及经营;五金、水暖器材、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料的销售;旅游、休闲观光农业投资;苗木种植;餐饮管理服务。
|
10 | 2012-09-07 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资1500.0
|
股东实际出资2000.0
|