序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何志雄 | 70% | 1400万人民币 |
2 | 余朝辉 | 30% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余朝辉
|
|
2 |
谢庆元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 经营范围变更 |
旅行社及相关服务;旅游项目及相关配套项目的投资和管理;旅游景点、主题游乐园开****管理;旅游信息咨询、文化传播及相关旅游产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:旅游业务;住宿服务;网络文化经营;高危险性体育运动(游泳)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开****项目策划咨询;游览景区管理;休闲观光活动;游乐园服务;普通露天游乐场所游乐设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);玩具、动漫及游艺用品销售;组织文化艺术交流活动;体育场地设施工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-07-28 | 章程备案 |
无
|
2022-07-27提交新章程
|
3 | 2020-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
余朝辉
|
4 | 2020-03-06 | 经营范围变更 |
旅游项目及相关配套项目的投资和管理;地产开****;旅游景点、主题游乐园开****管理;酒店投资和管理;旅游信息咨询、文化传播及相关旅游产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
旅行社及相关服务;旅游项目及相关配套项目的投资和管理;旅游景点、主题游乐园开****管理;旅游信息咨询、文化传播及相关旅游产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-03-06 | 章程备案 |
无
|
2020-03-05提交新章程
|
6 | 2015-05-13 | 经营范围 |
旅游项目及相关配套项目的投资和管理;地产开****;旅游景点、主题游乐园开****管理;酒店投资和管理;旅游信息咨询、文化传播及相关旅游产品销售。
|
旅游项目及相关配套项目的投资和管理;地产开****;旅游景点、主题游乐园开****管理;酒店投资和管理;旅游信息咨询、文化传播及相关旅游产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-05-13 | 住所变更 |
平江县城关镇新城区新育才路
|
平江县安定镇安永村
|