序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李新民 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 李启金 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李新民
|
|
2 |
李启金
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李启金 [退出]
|
吴小平 [新增]
|
2 | 2022-08-25 | 法定代表人变更 |
李新民
|
胡新海
|
3 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新民 [退出]
|
胡新海 [新增]
|
4 | 2022-08-25 | 股东变更 |
李启金 , [退出]李新民 [退出]
|
胡新海 , [新增]吴小平 [新增]
|
5 | 2022-08-25 | 章程备案 |
无
|
2022-08-18股权变更,法人,监事,执行董事,经理变更
|
6 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
李新民
|
7 | 2021-02-01 | 章程备案 |
无
|
2021-01-27第三章第六条股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间变更
|
8 | 2021-02-01 | 股东变更 |
刘勇 [退出]
|
李启金 , [新增]李新民 [新增]
|
9 | 2021-02-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周世清 [退出]
|
李启金 [新增]
|