序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马惠云 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪继锋
|
|
2 |
马惠云
|
|
3 |
李韵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马燕 [退出]
|
李韵 [新增]
|
2 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
吴娟 *** 备案手机:***
|
袁荣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
吴娟 *** 备案手机:***
|
吴娟 *** 备案手机:***
|
4 | 2015-07-30 | 投资人(股权)变更 |
马超平 [退出]
|
马惠云 [新增]
|
5 | 2014-05-21 | 法定代表人变更 |
梁辉
|
汪继峰
|
6 | 2012-09-07 | 法定代表人变更 |
马超平
|
梁辉
|