序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘阳 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘阳
|
|
2 |
李天星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-06-21 | 股东变更 |
李天星 , [退出]刘阳
|
刘阳
|
3 | 2022-06-21 | 章程备案 |
无
|
2022-06-17企业类型由自然人投资或控股变更为自然人独资;股权变更
|
4 | 2021-09-18 | 联络员备案 |
李天星 *** 备案手机:***
|
邓承红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-04-29 | 章程备案 |
无
|
2021-04-21股东及股权,法定代表人
|
6 | 2021-04-29 | 法定代表人变更 |
邓承红
|
刘阳
|
7 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓承红 [退出]
|
刘阳 [新增]
|
8 | 2021-04-29 | 股东变更 |
邓承红 , [退出]李天星
|
李天星 ,刘阳 [新增]
|