序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
李雨航 *** 备案手机:***
|
何静 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
李雨航 *** 备案手机:***
|
李雨航 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-13 | 负责人变更 |
周长柏 [退出]
|
罗挺 [新增]
|
4 | 2021-08-04 | 负责人变更 |
罗挺 [退出]
|
周长柏 [新增]
|
5 | 2021-07-26 | 联络员备案 |
罗挺 *** 备案手机:***
|
李雨航 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-04-02 | 负责人变更 |
何奔驰 [退出]
|
罗挺 [新增]
|
7 | 2021-04-02 | 联络员备案 |
何奔驰 *** 备案手机:***
|
罗挺 *** 备案手机:***
|