序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴福生 | 100% | 90.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
凌俊杰
|
|
2 |
吴福生
|
|
3 |
朱燕午
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 法定代表人变更 |
吴福生
|
凌俊杰
|
2 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴福生
|
吴福生
|
3 | 2022-08-03 | 章程备案 |
无
|
2022-08-01提交新章程
|
4 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴福生 [退出]
|
凌俊杰 [新增]
|
5 | 2019-02-20 | 法定代表人变更 |
李晓阳
|
吴福生
|
6 | 2019-02-20 | 财务负责人 |
彭梅影 ***
|
吴福生 ***
|
7 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晓阳 [退出]
|
吴福生 [新增]
|
8 | 2019-02-20 | 股东变更 |
李晓阳 [退出]
|
吴福生 [新增]
|
9 | 2019-02-20 | 联络员备案 |
李晓阳 *** 备案手机:***
|
吴福生 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂宏初 [退出]
|
朱燕午 [新增]
|