序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒大新能源科技管理(深圳)有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓靖
|
|
2 |
李魁宏
|
|
3 |
张勍
|
|
4 |
杨炳晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 章程备案 |
无
|
2020-08-25新章程
|
2 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张龙 [退出]
|
邓靖 [新增]
|
3 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张龙 [退出]张勍李魁宏
|
邓靖 [新增]李魁宏张勍
|
4 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
张龙
|
邓靖
|
5 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
吴湘蓉 *** 备案手机:***
|
焦裕峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张龙
|
张龙张勍 [新增]李魁宏 [新增]
|
7 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨炳晨
|
杨炳晨
|
8 | 2019-12-20 | 章程备案 |
无
|
2019-12-19董事、监事任职方式变更提交新章程
|