序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辜俊杰 | 26.0万人民币 | |
2 | 许金凤 | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辜俊杰
|
|
2 |
许金凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-09-07提交新的公司章程
|
2 | 2021-09-07 | 经营范围变更 |
豆制品、面制品、肉制品、水产品加工、销售;肉类、禽类、水产罐头制造、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
豆制品制造;许可项目:食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);豆制品、面制品、肉制品、水产品、水产罐头销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-09-02 | 联络员备案 |
许金凤 *** 备案手机:***
|
辜俊杰 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
许金凤
|
辜俊杰
|
5 | 2021-09-02 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01提交新的公司章程
|
6 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辜俊杰 [退出]
|
许金凤 [新增]
|
7 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许金凤 [退出]
|
辜俊杰 [新增]
|
8 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
李世林 *** 备案手机:***
|
许金凤 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许金凤 [退出]
|
辜俊杰 [新增]
|
10 | 2016-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辜俊杰 [退出]
|
许金凤 [新增]
|