序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨勇 | 30% | 300万人民币 |
2 | 赵赞 | 25% | 250万人民币 |
3 | 杨恩杰 | 25% | 250万人民币 |
4 | 肖春华 | 10% | 100万人民币 |
5 | 李宗祥 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨勇
|
|
2 |
肖春华
|
|
3 |
李宗祥
|
|
4 |
赵赞
|
|
5 |
杨恩杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-19 | 联络员备案 |
杨勇 *** 备案手机:***
|
杨勇 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
杨勇 *** 备案手机:***
|
杨勇 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
杨勇 *** 备案手机:***
|
杨勇 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
杨勇 备案手机:*****
|
杨勇 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
杨勇 备案手机:*****
|
杨勇 备案手机:*****
|