序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王象象 | 28% | 294万人民币 |
2 | 蔡千山 | 16% | 168万人民币 |
3 | 唐小兵 | 14% | 147万人民币 |
4 | 刘紫成 | 14% | 147万人民币 |
5 | 方承武 | 14% | 147万人民币 |
6 | 孙先明 | 14% | 147万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙先明
|
|
2 |
刘紫成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙先明
|
孙先明
|
2 | 2020-04-15 | 章程备案 |
无
|
2020-04-08股东
|
3 | 2020-04-15 | 股东变更 |
蔡千山 ,方承武 ,刘紫成 ,孙炳文 , [退出]孙先明 ,唐小兵 ,王象象
|
蔡千山 ,方承武 ,刘紫成 ,孙先明 ,唐小兵 ,王象象
|
4 | 2020-01-06 | 法定代表人变更 |
唐小兵
|
孙先明
|
5 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐小兵 [退出]
|
孙先明 [新增]
|
6 | 2019-09-16 | 其他事项备案 |
方承武 出资 147万人民币;王象象 出资 147万人民币;孙炳文 出资 147万人民币;蔡千山 出资 147万人民币;孙先明 出资 147万人民币;唐小兵 出资 168万人民币;刘紫成 出资 147万人民币;
|
方承武 出资 147万人民币;王象象 出资 147万人民币;孙炳文 出资 147万人民币;蔡千山 出资 168万人民币;孙先明 出资 147万人民币;唐小兵 出资 147万人民币;刘紫成 出资 147万人民币;
|