序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐新华 | 20% | 20万人民币 |
2 | 杨立 | 20% | 20万人民币 |
3 | 蔡建平 | 20% | 20万人民币 |
4 | 杨合其 | 20% | 20万人民币 |
5 | 徐移良 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨立
|
|
2 |
蔡建平
|
|
3 |
徐新华
|
|
4 |
杨合其
|
|
5 |
徐移良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 联络员备案 |
杨立 *** 备案手机:***
|
杨立 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-07-20 | 联络员备案 |
徐新华 *** 备案手机:***
|
杨立 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
徐新华 *** 备案手机:***
|
徐新华 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
徐新华 *** 备案手机:***
|
徐新华 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
徐新华 *** 备案手机:***
|
徐新华 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
徐新华 *** 备案手机:***
|
徐新华 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-05-17 | 联络员备案 |
徐新华 *** 备案手机:***
|
徐新华 *** 备案手机:***
|