序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建文 | 40% | 200万人民币 |
2 | 张国光 | 20% | 100万人民币 |
3 | 周建兵 | 20% | 100万人民币 |
4 | 文必光 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建文
|
|
2 |
张国光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
张建文 *** 备案手机:***
|
张建文 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
张建文 *** 备案手机:***
|
张建文 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-01-30 | 经营范围变更 |
太阳能光伏系统施工,能源技术咨询服务,能源技术研究、技术开****服务,节能技术咨询、交流服务、转让服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能光伏系统施工,能源技术咨询服务,能源技术研究、技术开****服务,节能技术咨询、交流服务、转让服务,劳动力外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-01-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-26经营范围
|