序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李重立 | 16.53753% | 1337.2248万人民币 |
2 | 黄盾 | 8.34776% | 675万人民币 |
3 | 杨林峰 | 2.90977% | 235.284万人民币 |
4 | 周昌群 | 2.46723% | 199.5万人民币 |
5 | 查建中 | 2.31683% | 187.3392万人民币 |
6 | 李林 | 0.90809% | 73.428万人民币 |
7 | 蒋旅 | 0.75983% | 61.44万人民币 |
8 | 任铁红 | ||
9 | 覃萍 | ||
10 | 杨青峰 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李重立
|
|
2 |
黄盾
|
|
3 |
杨林峰
|
|
4 |
查建中
|
|
5 |
任铁红
|
|
6 |
古龙
|
|
7 |
冯湘林
|
|
8 |
胡勤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-09 | 注册资本变更 |
7200万人民币
|
8086.000000万人民币( + 12.30556% )
|
2 | 2022-09-09 | 章程备案 |
无
|
2022-09-06公司通过了新的章程。
|
3 | 2021-12-01 | 名称变更 |
岳阳峰岭菁华果业股份有限公司
|
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司
|
4 | 2021-12-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-25提交新的公司章程修正案
|
5 | 2021-12-01 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
7200.000000万人民币( + 140% )
|
6 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄盾 查建中 毛卫军 杨林峰 申爱民
|
查建中 李重立 黄盾 杨林峰 任铁红
|
7 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
古龙 刘佳雯 朱嘉诚
|
胡勤 古龙 冯湘林
|
8 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
杨林峰
|
李重立
|
9 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
古龙刘佳雯 [退出]朱嘉诚 [退出]
|
胡勤 [新增]古龙冯湘林 [新增]
|
10 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄盾查建中毛卫军 [退出]杨林峰申爱民 [退出]
|
查建中李重立 [新增]黄盾杨林峰任铁红 [新增]
|