序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇 | 10% | 1.0万人民币 |
2 | 蒋志勇 | 10% | 1.0万人民币 |
3 | 刘明祥 | 10% | 1.0万人民币 |
4 | 倪建军 | 10% | 1.0万人民币 |
5 | 黄雪飞 | 10% | 1.0万人民币 |
6 | 肖万朋 | 10% | 1.0万人民币 |
7 | 杨望 | 10% | 1.0万人民币 |
8 | 蒋岳军 | 10% | 1.0万人民币 |
9 | 马步高 | 10% | 1.0万人民币 |
10 | 戴水先 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湘阴县三乡大米厂三分厂
|
马步高 | 2004-06-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-22 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
刘明祥;
|
刘明祥;
|
2 | 2020-04-22 | 经营范围变更 |
稻谷收购、加工及副产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动)
|
稻谷收购、加工及副产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-04-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003年6月12日 至 2020年4月21日
|
2003年6月12日 至 长期
|
4 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
蒋岳军 *** 备案手机:***
|
刘明祥 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-04-21 | 合伙人变更 |
倪建军,马步高,肖万朋,蒋岳军,戴水先,蒋志勇,黄雪飞,杨望,刘明祥,刘勇
|
戴水先,蒋志勇,刘明祥,刘勇,杨望,肖万朋,蒋岳军,马步高,黄雪飞,倪建军
|
6 | 2015-04-21 | 企业类型变更 |
9220
|
9221
|
7 | 2015-04-21 | 投资人(股权)变更 |
倪建军马步高肖万朋蒋岳军戴水先蒋志勇黄雪飞杨望刘明祥刘勇
|
戴水先蒋志勇刘明祥刘勇杨望肖万朋蒋岳军马步高黄雪飞倪建军
|
8 | 2015-04-17 | 合伙人变更 |
倪建军,马步高,肖万朋,蒋岳军,黄雪飞,戴水先,蒋志勇,刘明祥,刘勇,杨望
|
戴水先,蒋志勇,黄雪飞,杨望,刘明祥,刘勇,倪建军,马步高,肖万朋,蒋岳军
|
9 | 2015-04-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-06-12
|
|
10 | 2015-04-17 | 经营范围 |
稻谷收购、加工及副产品的销售
|
稻谷收购、加工及副产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动)
|