序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄滔 | 80% | 80万人民币 |
2 | 李光辉 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄滔
|
|
2 |
汪超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 股东变更 |
黄滔
|
黄滔 ,李光辉 [新增]
|
2 | 2021-03-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-03-11 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10提交新的章程
|
4 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄滔
|
黄滔
|
5 | 2021-03-09 | 联络员备案 |
黄滔 *** 备案手机:***
|
赵俊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-10-27 | 联络员备案 |
黄滔 *** 备案手机:***
|
黄滔 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-09-29 | 章程备案 |
无
|
2020-09-20原章程第三章第六条股东名称或姓名孙姣、出资方式货币及出资额100万元、出资比例100%、出资时间2026-12-20修改为;原章程第三章第六条股东名称或姓名黄滔出资方式货币及出资100万元、出资比例100%、出资日期2026-12-20
|
8 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
孙姣
|
黄滔
|
9 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙细军 [退出]
|
汪超 [新增]
|
10 | 2020-09-29 | 股东变更 |
孙姣 [退出]
|
黄滔 [新增]
|