序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄军 | 9.46372% | 30.0万人民币 |
2 | 黄清明 | 9.46372% | 30.0万人民币 |
3 | 聂娟 | 6.62461% | 21.0万人民币 |
4 | 刘群 | 6.30915% | 20.0万人民币 |
5 | 邹韬 | 6.30915% | 20.0万人民币 |
6 | 聂丽霞 | 6.30915% | 20.0万人民币 |
7 | 吴利君 | 6.30915% | 20.0万人民币 |
8 | 袁平辉 | 6.30915% | 20.0万人民币 |
9 | 沈赤卫 | 6.30915% | 20.0万人民币 |
10 | 刘萍 | 3.15457% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄清明
|
|
2 |
范文君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
范文君
|
2 | 2022-04-19 | 经营范围变更 |
|
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-04-19 | 经营期限 |
|
2011年12月22日 至 2061年12月21日
|
4 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄清明
|
5 | 2022-04-19 | 章程修正案备案 |
|
; 2022-04-19
|
6 | 2022-04-19 | 地址变更 |
|
湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处集庄社区上伍组
|
7 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
|
吴飞 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-01-22 | 联络员备案 |
|
邹韬 备案手机:*****
|