序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓力 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓时英
|
|
2 |
孟浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
钟声 *** 备案手机:***
|
徐爱娟 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-12-28 | 股东变更 |
邓时来 [退出]
|
邓力 [新增]
|
3 | 2020-12-28 | 法定代表人变更 |
邓时来
|
邓时英
|
4 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
孟浩 *** 备案手机:***
|
钟地质局 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
钟地质局 *** 备案手机:***
|
钟声 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-01-08 | 联络员备案 |
孟浩 *** 备案手机:***
|
孟浩 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-01-08 | 名称变更 |
湖南水木年华教育咨询有限公司
|
湖南水木年华文化传播有限公司
|