序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-13 | 负责人变更 |
樊敏 [退出]
|
曹丹 [新增]
|
2 | 2022-09-13 | 联络员备案 |
樊敏 *** 备案手机:***
|
曹丹 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-08-17 | 负责人变更 |
陈果 [退出]
|
樊敏 [新增]
|
4 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
郑新运 *** 备案手机:***
|
樊敏 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-29 | 联络员备案 |
胡彦华 备案手机:*****
|
郑新运 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-23 | 财务负责人 |
|
胡彦华 ***
|
7 | 2016-05-23 | 负责人变更 |
邹敏 [退出]
|
陈果 [新增]
|