序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶涛 | 8.31601% | 20万人民币 |
2 | 李江勇 | 8.31601% | 20万人民币 |
3 | 向铁军 | 8.31601% | 20万人民币 |
4 | 肖葵君 | 8.31601% | 20万人民币 |
5 | 黎霞 | 6.23701% | 15万人民币 |
6 | 周朝晖 | 6.23701% | 15万人民币 |
7 | 姚智慧 | 4.158% | 10万人民币 |
8 | 穆大奕 | 4.158% | 10万人民币 |
9 | 杨小辉 | 3.7422% | 9万人民币 |
10 | 周选兵 | 3.7422% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李江勇
|
|
2 |
郑永华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郑永华
|
2 | 2022-04-19 | 章程修正案备案 |
|
; 2022-04-19
|
3 | 2022-04-19 | 经营期限 |
|
2011年12月22日 至 2061年12月21日
|
4 | 2022-04-19 | 经营范围变更 |
|
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2022-04-19 | 地址变更 |
|
湖南省岳阳市临湘市长安街道办事处集庄社区上伍组
|
6 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李江勇
|
7 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
|
吴飞 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-07-15 | 联络员备案 |
|
邹韬 *** 备案手机:***
|