序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邝鼎 | 60% | 600万人民币 |
2 | 杨慧芳 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨慧芳
|
|
2 |
邝鼎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
胡球辉 *** 备案手机:***
|
刘美容 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-06-01 | 联络员备案 |
肖飞玲 备案手机:*****
|
胡球辉 备案手机:*****
|
3 | 2017-04-24 | 联络员备案 |
肖飞玲 备案手机:*****
|
肖飞玲 备案手机:*****
|
4 | 2017-01-23 | 股东变更 |
杨莉 , [退出]邝鼎
|
杨慧芳 , [新增]邝鼎
|
5 | 2017-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨莉 [退出]
|
邝鼎 [新增]
|
6 | 2017-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邝鼎 [退出]
|
杨慧芳 [新增]
|
7 | 2017-01-23 | 投资人(股权)变更 |
邝鼎 出资 600万人民币;杨莉 出资 400万人民币; [退出]
|
邝鼎 出资 600万人民币;杨慧芳 出资 400万人民币; [新增]
|
8 | 2017-01-23 | 董事备案 |
邝鼎 [退出]
|
杨慧芳 [新增]
|
9 | 2017-01-23 | 法定代表人变更 |
邝鼎
|
杨慧芳
|
10 | 2017-01-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-21章程第六条、第十一条
|