序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湘阴县交通建设质量和安全监督站 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯清明
|
|
2 |
胡正枝
|
|
3 |
吴备胜
|
|
4 |
陈勇军
|
|
5 |
罗勇
|
|
6 |
邹金波
|
|
7 |
黄明
|
|
8 |
黄朝晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-12 | 清算组备案 |
无
|
负责人:邹金波;成员:吴立云;成员:胡正枝;
|
2 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
吴缔 *** 备案手机:***
|
易柳 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
易柳 *** 备案手机:***
|
易柳 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
周蕾 *** 备案手机:***
|
吴缔 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴备胜罗勇胡正枝贺泽盆 [退出]陈勇军
|
陈勇军胡正枝吴备胜侯清明 [新增]罗勇
|
6 | 2016-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺泽盆 [退出]
|
侯清明 [新增]
|
7 | 2016-05-25 | 董事备案 |
吴备胜罗勇胡正枝贺泽盆 [退出]陈勇军
|
陈勇军胡正枝吴备胜侯清明 [新增]罗勇
|
8 | 2016-05-25 | 法定代表人变更 |
贺泽盆
|
侯清明
|
9 | 2016-05-25 | 经理备案 |
贺泽盆 [退出]
|
侯清明 [新增]
|