序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付敏 | 34.44% | 269.3208万人民币 |
2 | 蔡浩 | 32.78% | 256.3396万人民币 |
3 | 蔡雄 | 32.78% | 256.3396万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡浩
|
|
2 |
蔡雄
|
|
3 |
李娜
|
|
4 |
付敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付敏
|
付敏
|
2 | 2021-09-24 | 股东变更 |
蔡浩 ,蔡明 , [退出]蔡雄
|
蔡浩 ,蔡雄 ,付敏 [新增]
|
3 | 2021-09-24 | 章程备案 |
无
|
2021-09-23股权变更,董事、监事产生方式由聘任产生修改为选举产生。
|
4 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡雄蔡浩李娜
|
蔡浩蔡雄李娜
|
5 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡浩
|
蔡浩
|
6 | 2019-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡雄蔡浩李娜
|
蔡浩蔡雄李娜
|
7 | 2019-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付敏
|
付敏
|
8 | 2019-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡浩
|
蔡浩
|
9 | 2019-02-18 | 注册资本变更 |
100万美元
|
782.000000万人民币( + 682% )
|
10 | 2019-02-18 | 经营期限 |
1992年9月28日 至 2024年9月26日
|
1992年9月28日 至 长期
|