序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任宏 | 90% | 450万人民币 |
2 | 危光辉 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
危光辉
|
|
2 |
任宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-19 | 联络员备案 |
郑小丹 *** 备案手机:***
|
任宏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-12-12 | 经营期限 |
2010年12月6日 至 2020年12月5日
|
2010年12月6日 至 2030年12月5日
|
3 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
危光辉 [退出]
|
任宏 [新增]
|
4 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任宏 [退出]
|
危光辉 [新增]
|
5 | 2018-12-12 | 地址变更 |
岳阳市九盛兴邦写字楼518
|
湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路227号德龙豪廷财富中心1303室
|
6 | 2018-12-12 | 法定代表人变更 |
任宏
|
危光辉
|
7 | 2018-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑岳军 [退出]
|
危光辉 [新增]
|
8 | 2018-09-10 | 股东变更 |
任宏 ,郑岳军 [退出]
|
任宏 ,危光辉 [新增]
|
9 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
张花 *** 备案手机:***
|
郑小丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-03-09 | 联络员备案 |
张国梦 *** 备案手机:***
|
张花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|