序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨国龙 | 60% | 600万人民币 |
2 | 戴超 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨国龙
|
|
2 |
戴超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-31 | 联络员备案 |
杨国龙 *** 备案手机:***
|
杨国龙 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
戴超 *** 备案手机:***
|
杨国龙 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴超 [退出]
|
杨国龙 [新增]
|
4 | 2017-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田益琼 [退出]
|
戴超 [新增]
|
5 | 2017-07-07 | 投资人股权内部转让、出资信息备案 |
戴超 出资 550万人民币;杨国龙 出资 450万人民币;
|
戴超 出资 400( - 27.27273% )万人民币;杨国龙 出资 600( + 33.33333% )万人民币;
|
6 | 2017-07-07 | 法定代表人变更 |
戴超
|
杨国龙
|
7 | 2017-07-07 | 经理备案 |
戴超 [退出]
|
杨国龙 [新增]
|
8 | 2017-07-07 | 董事备案 |
戴超 [退出]
|
杨国龙 [新增]
|
9 | 2017-07-07 | 监事备案 |
田益琼 [退出]
|
戴超 [新增]
|
10 | 2017-07-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-04章程修正案
|