序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋建祥 | 76% | 380.0万人民币 |
2 | 谭文辉 | 24% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋建祥
|
|
2 |
谭文辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 章程备案 |
无
|
2022-04-12投资人(股权)变更。
|
2 | 2022-04-13 | 股东变更 |
蒋锋 , [退出]蒋胜祥 , [退出]谭文辉
|
蒋建祥 , [新增]谭文辉
|
3 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋胜祥 [退出]
|
谭文辉 [新增]
|
4 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋锋 [退出]
|
蒋建祥 [新增]
|
5 | 2018-05-28 | 地址变更 |
岳阳市金鹗中路市环卫局综合楼四楼
|
湖南省岳阳市云溪区云溪镇文苑路23号(原新埠西路)
|
6 | 2018-05-28 | 经营范围变更 |
凭房地产部门资质证书从事房地产开****;批****零售建筑材料、政策允许的金属材料、五金交电、化工产品和化工原料(不含危险化学品)。
|
凭房地产部门资质证书从事房地产开****;批****零售建筑材料、政策允许的金属材料、五金交电、化工产品和化工原料(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-23住所变更
|
8 | 2018-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋建祥 [退出]
|
蒋胜祥 [新增]
|
9 | 2018-05-18 | 法定代表人变更 |
蒋胜祥
|
蒋锋
|
10 | 2018-05-18 | 财务负责人 |
|
蒋艳 ***
|