序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王英 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王英
|
|
2 |
吕志强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 联络员备案 |
唐剑 *** 备案手机:***
|
唐剑 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
唐剑 *** 备案手机:***
|
唐剑 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-06-18 | 联络员备案 |
唐剑 备案手机:*****
|
唐剑 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
唐剑 备案手机:*****
|
唐剑 备案手机:*****
|
5 | 2015-11-25 | 股东变更 |
童成勇 [退出]
|
王英 [新增]
|
6 | 2015-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童成勇 [退出]
|
王英 [新增]
|
7 | 2015-11-25 | 投资人(股权)变更 |
童成勇 出资 1200万人民币; [退出]
|
王英 出资 1200万人民币; [新增]
|
8 | 2015-11-25 | 经理备案 |
童成勇 [退出]
|
王英 [新增]
|
9 | 2015-11-25 | 法定代表人变更 |
童成勇
|
王英
|
10 | 2015-11-25 | 董事备案 |
童成勇 [退出]
|
王英 [新增]
|