序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高磊 | 70% | 70万人民币 |
2 | 高小明 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高磊
|
|
2 |
高小明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常德市天明新能源环保科技有限公司长沙销售部
|
陆文翔 | 2009-03-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高磊
|
高磊
|
2 | 2016-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高小明
|
高小明
|
3 | 2016-06-06 | 监事备案 |
高小明
|
高小明
|
4 | 2016-06-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年8月29日 至 2016年8月28日
|
2006年8月29日 至 长期
|
5 | 2016-06-06 | 经理备案 |
高磊
|
高磊
|
6 | 2016-06-06 | 章程备案 |
无
|
2016-05-23
|
7 | 2016-06-06 | 董事备案 |
高磊
|
高磊
|