序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川天意房地产开****有限公司 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 唐维建 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐维建
|
|
2 |
何加宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志宏 [退出]唐青山 [退出]李赐华 [退出]
|
唐维建 [新增]
|
2 | 2021-07-23 | 法定代表人变更 |
李赐华
|
唐维建
|
3 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐青山 [退出]
|
唐维建 [新增]
|
4 | 2021-07-23 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营;经济与商务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****、经营;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-07-23 | 股东变更 |
邱彪 , [退出]四川君宇置业有限公司 , [退出]四川天意房地产开****有限公司
|
四川天意房地产开****有限公司 ,唐维建 [新增]
|
6 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐维建 [退出]邱渝雯 [退出]邱彪 [退出]
|
何加宏 [新增]
|
7 | 2021-07-23 | 章程备案 |
无
|
2021-06-07新章程
|
8 | 2019-04-08 | 联络员备案 |
熊纯 *** 备案手机:***
|
熊纯 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐维建邱彪邱渝雯
|
唐维建邱渝雯邱彪
|
10 | 2018-06-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
邱彪;四川君宇置业有限公司;四川天意房地产开****有限公司;
|
邱彪;四川君宇置业有限公司;四川天意房地产开****有限公司;
|