序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 负责人变更 |
刘桂兵 [退出]
|
邹美容 [新增]
|
2 | 2021-03-04 | 其他事项备案 |
中国人民财产保险股份有限公司
|
中国人民财产保险股份有限公司
|
3 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
陈俊屹 *** 备案手机:***
|
曾春明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-02-06 | 负责人变更 |
邓捷 [退出]
|
刘桂兵 [新增]
|
5 | 2017-03-13 | 负责人变更 |
黄勇 [退出]
|
邓捷 [新增]
|
6 | 2017-03-13 | 经营场所变更 |
湖南省常德市石门县楚江街道办事处观山居委会澧阳中路094号
|
湖南省常德市石门县楚江街道观山社区澧阳中路094号
|
7 | 2017-03-13 | 联络员备案 |
皮业辉 备案手机:*****
|
陈俊屹 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-15 | 经营场所变更 |
湖南省常德市石门县楚江镇观山居委会澧阳中路094号
|
湖南省常德市石门县楚江街道办事处观山居委会澧阳中路094号
|
9 | 2016-04-15 | 财务负责人 |
|
曾春明
|
10 | 2014-11-10 | 法定代表人变更 |
刘桂兵
|
黄勇
|