序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
临澧县顺****摩托车有限责任公司豪爵专卖店
|
黄卫民 | 2010-03-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 股东变更 |
陈文 , [退出]刘林 , [退出]赵鸿智
|
赵鸿智 ,赵家敏 [新增]
|
2 | 2021-08-18 | 章程备案 |
无
|
2021-08-13股东(股权)变更
|
3 | 2021-07-21 | 章程备案 |
无
|
2021-07-14注册资本变更;法定代表人变更 ; 董事、监事、经理备案
|
4 | 2021-07-21 | 法定代表人变更 |
陈文
|
赵鸿智
|
5 | 2021-07-21 | 注册资本变更 |
150万人民币
|
30.000000万人民币( - 80% )
|
6 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵鸿智 [退出]
|
陈文 [新增]
|
7 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘林 [退出]陈文 [退出]
|
赵鸿智 [新增]
|
8 | 2021-07-21 | 股东变更 |
陈文 ,刘林 ,赵鸿智
|
陈文 ,刘林 ,赵鸿智
|
9 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈文 [退出]陈文 [退出]
|
赵鸿智 [新增]
|
10 | 2015-03-05 | 股东变更 |
黄卫民 [退出]裴雪萍 [退出]
|
陈文 [新增]刘林 [新增]赵鸿智 [新增]
|