序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周爱枝 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 刘治国 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周爱枝
|
|
2 |
刘治国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-14 | 股东变更 |
陈丽莎 , [退出]周爱枝
|
刘治国 , [新增]周爱枝
|
2 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽沙
|
陈丽沙
|
3 | 2019-11-14 | 章程备案 |
无
|
2019-10-23股东及其出资情况
|
4 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽沙 [退出]
|
刘治国 [新增]
|
5 | 2012-01-11 | 经营期限 |
2012-01-22
|
|