序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石门县文化旅游****展有限公司 | 90% | 27000.0万人民币 |
2 | 国开****展基金有限公司 | 10% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡清明
|
|
2 |
陈任初
|
|
3 |
邓照明
|
|
4 |
叶剑峰
|
|
5 |
王展
|
|
6 |
闫淑华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈任初 [退出]蔡清明 [退出]贾智勇 [退出]
|
叶剑峰 [新增]王展 [新增]闫淑华 [新增]
|
2 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖伟 [退出]樊雨 [退出]苏宏云 [退出]
|
邓照明 [新增]陈任初 [新增]蔡清明 [新增]
|
3 | 2021-09-27 | 法定代表人变更 |
苏宏云
|
蔡清明
|
4 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖伟 [退出]
|
陈任初 [新增]
|
5 | 2020-04-23 | 联络员备案 |
蔡清明 *** 备案手机:***
|
周云湘 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
肖伟
|
7 | 2017-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈岸教 [退出]刘凡中 [退出]樊雨刘朝阳 [退出]沈云东 [退出]
|
苏宏云 [新增]肖伟 [新增]樊雨
|
8 | 2017-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖克忠 [退出]刘辉 [退出]闫淑华 [退出]邱令扬 [退出]易先文 [退出]
|
陈任初 [新增]蔡清明 [新增]贾智勇 [新增]
|
9 | 2017-09-12 | 法定代表人变更 |
刘凡中
|
苏宏云
|
10 | 2017-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-17法定代表人、董事会及监事会成员
|
湖南平东建设工程有限公司
2024-03-16
|
衡东杨帆种粮专业合作社
2024-03-18
|
衡阳市德祥物业服务有限公司
2024-03-13
|
安化县湘辉农业****展有限公司安化东坪分公司
2024-03-22
|
永州市冷水滩区宜宅装饰
2023-12-30
|
永州市黄溪源休闲农业****展有限公司
2024-03-19
|
湖南安诚知生物科技有限公司
2024-03-22
|
浏阳市顺逢生态农场
2024-03-20
|
湘潭市帮刻科技服务有限公司
2024-03-16
|
临武县庭宇种养农民专业合作社联合社
2024-03-13
|
湘阴县投昔建材经营部
2024-03-12
|
株洲市玖菲健康科技有限公司
2024-03-13
|
石门县勇进文化旅游****展有限公司
2024-03-22
|
湖南晶泰洋新能源科技有限公司安仁分公司
2024-03-13
|
长沙美时美刻医疗美容有限公司
2024-03-13
|
株洲市渌口区毛牙子牛肉粉店
2024-03-10
|
株洲市石峰区盛装服饰店
2024-03-12
|
长沙研覃教育咨询有限公司
2024-01-04
|
长沙县壹空间游戏工作室
2024-03-14
|
株洲筑丰门窗有限公司
2024-03-13
|