序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 51% | 2550万人民币 |
2 | 石门永兴矿业有限责任公司 | 10% | 500万人民币 |
3 | 湖南丰彩投资有限公司 | 10% | 500万人民币 |
4 | 浏阳市联邦房地产投资开****有限责任公司 | 10% | 500万人民币 |
5 | 湖南广兴商贸有限责任公司 | 4.4% | 220万人民币 |
6 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 1% | 50万人民币 |
7 | 李文化 | 0.6% | 30万人民币 |
8 | 唐劲松 | 0.6% | 30万人民币 |
9 | 覃业枚 | 0.6% | 30万人民币 |
10 | 覃霞云 | 0.6% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈明忠
|
|
2 |
盛忠敏
|
|
3 |
王道珍
|
|
4 |
黄兢雄
|
|
5 |
杜建华
|
|
6 |
易继宁
|
|
7 |
杨晓林
|
|
8 |
陈德华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-01 | 法定代表人变更 |
易楠
|
陈明忠
|
2 | 2021-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛忠敏易楠 [退出]黄兢雄陈恺特 [退出]金春燕 [退出]
|
杜建华 [新增]陈明忠 [新增]黄兢雄盛忠敏王道珍 [新增]
|
3 | 2021-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛忠敏
|
盛忠敏
|
4 | 2021-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈德华杨晓林覃业芳 [退出]
|
陈德华杨晓林易继宁 [新增]
|
5 | 2021-06-01 | 章程备案 |
无
|
2021-05-27法定代表人变更
|
6 | 2020-06-04 | 财务负责人 |
|
叶明晓 ***
|
7 | 2020-06-04 | 章程备案 |
无
|
2020-05-21法定代表人签字
|
8 | 2020-06-04 | 法定代表人变更 |
阳大中
|
易楠
|
9 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易楠 [退出]
|
盛忠敏 [新增]
|
10 | 2019-01-15 | 章程备案 |
无
|
|