序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖金波 | 35.49825% | 710.32万人民币 |
2 | 熊先义 | 35.49825% | 710.3199999999999万人民币 |
3 | 向才栋 | 18.0035% | 360.25万人民币 |
4 | 江山 | 11% | 220.11万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江山
|
|
2 |
熊先义
|
|
3 |
向才栋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南众祥建设工程有限公司江陵分公司
|
许浩 | 2022-05-30 |
2 |
湖南众祥建设工程有限公司安乡县分公司
|
李青春 | 2021-10-26 |
3 |
湖南众祥建设工程有限公司吉首分公司
|
龚爱君 | 2019-06-03 |
4 |
湖南众祥建设工程有限公司保靖县保靖分公司
|
李寿祥 | 2019-04-24 |
5 |
湖南众祥建设工程有限公司临澧分公司
|
王先平 | 2017-11-24 |
6 |
湖南众祥建设工程有限公司花垣分公司
|
李寿祥 | 2017-09-01 |
7 |
湖南众祥建设工程有限公司泸溪分公司
|
王观金 | 2007-09-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-01 | 法定代表人变更 |
熊先义
|
江山
|
2 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江山 [退出]
|
向才栋 [新增]
|
3 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
江山
|
4 | 2020-12-01 | 章程备案 |
无
|
2020-11-27
|
5 | 2020-01-09 | 章程备案 |
无
|
2020-01-07
|
6 | 2020-01-09 | 经营范围变更 |
建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-03-29 | 经营范围变更 |
建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;起重设备安装工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-03-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-20
|
9 | 2017-09-12 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;起重设备安装工程专业承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;起重设备安装工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-04-19 | 联络员备案 |
余学明 备案手机:*****
|
熊丽萍 备案手机:***** (网上办理)
|