序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董建志
|
|
2 |
李丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 法定代表人变更 |
王保权
|
董建志
|
2 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张瑞 [退出]
|
李丽 [新增]
|
3 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王保权 [退出]
|
董建志 [新增]
|
4 | 2022-07-20 | 联络员备案 |
罗丹 *** 备案手机:***
|
罗丹 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-04-15 | 联络员备案 |
虢茜 *** 备案手机:***
|
罗丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈楷锋 [退出]
|
张瑞 [新增]
|
7 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金生 [退出]
|
王保权 [新增]
|
8 | 2022-01-10 | 法定代表人变更 |
刘金生
|
王保权
|
9 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
杨振军
|
刘金生
|
10 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨振军 [退出]
|
刘金生 [新增]
|