序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗丽娟 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗先文
|
|
2 |
董刚
|
|
3 |
童光贤
|
|
4 |
田剑红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-16 | 联络员备案 |
郭晚霞 *** 备案手机:***
|
李辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
刘子仪 *** 备案手机:***
|
郭晚霞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-09-14 | 联络员备案 |
陈雪枚 *** 备案手机:***
|
刘子仪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2015-01-04 | 投资人(股权)变更 |
董刚出资 300.00000万元 人民币
|
罗丽娟出资 300.00000万元 人民币
|
5 | 2015-01-04 | 经营范围 |
|
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-01-04 | 投资人(股权)变更 |
董刚 [退出]
|
罗丽娟 [新增]
|
7 | 2013-07-30 | 投资人(股权)变更 |
董刚出资 200.00000万元 人民币
|
董刚出资 300.00000万元 人民币
|
8 | 2013-07-30 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资200.0
|
股东实际出资300.0
|
9 | 2013-07-30 | 注册资本变更 |
200.0000万元[人民币]
|
300.0000万元[人民币]
|
10 | 2011-05-09 | 地址变更 |
安乡县深柳镇长岭洲社区洞庭南路200号
|
安乡县深柳镇长岭洲社区工业园区(毅力能源有限公司办公大楼一楼)
|