序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄武 | 51% | 102万人民币 |
2 | 鲁祖华 | 25% | 50万人民币 |
3 | 陈舜 | 24% | 48万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄武
|
|
2 |
鲁祖华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
黄武 *** 备案手机:***
|
黄武 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-19 | 联络员备案 |
黄武 *** 备案手机:***
|
黄武 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
黄武 备案手机:*****
|
黄武 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
黄武 备案手机:*****
|
黄武 备案手机:*****
|