序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨建华 | 27.5% | 220.0万人民币 |
2 | 徐权勇 | 25% | 200.0万人民币 |
3 | 莫登峰 | 18.75% | 150.0万人民币 |
4 | 陈新堤 | 18.75% | 150.0万人民币 |
5 | 周少军 | 10% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建华
|
|
2 |
徐权勇
|
|
3 |
陈新堤
|
|
4 |
莫登峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常德鸿福房地产开****有限公司益阳分公司
|
徐权勇 | 2007-09-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-13股东股权、经营期限
|
2 | 2020-11-16 | 经营期限 |
2006年3月9日 至 2026年3月8日
|
2006年3月9日 至 长期
|
3 | 2020-02-17 | 联络员备案 |
杨建华 *** 备案手机:***
|
杨建华 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-02-17 | 章程备案 |
无
|
2020-02-13股东股权
|
5 | 2020-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄正军 [退出]
|
徐权勇 [新增]
|
6 | 2020-02-17 | 法定代表人变更 |
黄正军
|
杨建华
|
7 | 2020-02-17 | 股东变更 |
陈新堤 ,黄正军 , [退出]莫登峰 ,徐权勇 ,杨建华 ,杨建英 [退出]
|
陈新堤 ,莫登峰 ,徐权勇 ,杨建华
|
8 | 2020-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐权勇陈新堤杨建华
|
杨建华徐权勇陈新堤
|
9 | 2019-08-20 | 联络员备案 |
徐义华 *** 备案手机:***
|
杨建华 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-08-20 | 股东变更 |
陈新堤 ,黄正军 ,莫登峰 ,徐权勇 ,徐义华 , [退出]杨建华 ,杨建英
|
陈新堤 ,黄正军 ,莫登峰 ,徐权勇 ,杨建华 ,杨建英
|