序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙文政 | 33.4% | 167万人民币 |
2 | 叶定文 | 33.3% | 166.5万人民币 |
3 | 康忠 | 33.3% | 166.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙文政
|
|
2 |
彭长平
|
|
3 |
叶定刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-23 | 股东变更 |
彭小平 , [退出]孙文政 ,叶定文
|
康忠 , [新增]孙文政 ,叶定文
|
2 | 2019-02-28 | 经营范围变更 |
商品混凝土的生产与销售,石材、水泥、钢材、黄沙、砾石的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
商品混凝土、干混砂浆的生产与销售;减水剂复配、石材、水泥、钢材、黄沙、砾石的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-08-09 | 法定代表人变更 |
孙兵
|
孙文政
|
4 | 2017-04-13 | 股东变更 |
彭长平 , [退出]孙兵 , [退出]叶定刚 [退出]
|
彭小平 , [新增]孙文政 , [新增]叶定文 [新增]
|
5 | 2017-04-13 | 投资人(股权)变更 |
孙兵 出资 167万人民币; [退出]叶定刚 出资 166.5万人民币; [退出]彭长平 出资 166.5万人民币; [退出]
|
孙文政 出资 167万人民币; [新增]叶定文 出资 166.5万人民币; [新增]彭小平 出资 166.5万人民币; [新增]
|