序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天鼎丰控股有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘京京
|
|
2 |
吴士慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
邓其炎
|
2 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张磊 [新增]
|
3 | 2022-08-26 | 章程备案 |
|
2022-08-08法定代表人更换
|
4 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
邓其炎
|
5 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张磊
|
6 | 2022-08-26 | 法定代表人变更 |
|
张磊
|
7 | 2021-12-24 | 地址变更 |
|
湖南省常德市西洞庭管理区天鼎丰1号
|
8 | 2021-04-21 | 联络员备案 |
|
彭勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|