序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨雯楷 | 80% | 648.0万人民币 |
2 | 杨仁祥 | 20% | 162.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨仁祥
|
|
2 |
杨雯楷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-19 | 法定代表人变更 |
杨雯楷
|
杨仁祥
|
2 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨雯楷 [退出]
|
杨仁祥 [新增]
|
3 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨仁祥 [退出]
|
杨雯楷 [新增]
|
4 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨雯楷
|
|
5 | 2018-08-13 | 法定代表人变更 |
杨仁祥
|
杨雯楷
|
6 | 2018-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨仁祥 [退出]
|
杨雯楷 [新增]
|
7 | 2018-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨雯楷 [退出]
|
杨仁祥 [新增]
|
8 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
汤浩 *** 备案手机:***
|
黄劲松 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-05-17 | 经营期限 |
2008年5月22日 至 2018年5月21日
|
2008年5月22日 至 长期
|
10 | 2016-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨仁祥 [退出]
|
杨雯楷 [新增]
|