序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄振中 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 杨晚珍 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄振中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
周光金 *** 备案手机:***
|
周先金 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-06 | 股东变更 |
杨玲 , [退出]杨晚珍
|
黄振中 , [新增]杨晚珍
|
3 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
周光金 *** 备案手机:***
|
周光金 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
周光金 *** 备案手机:***
|
周光金 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-10-20 | 法定代表人变更 |
杨玲
|
黄振中
|