序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2020-05-26 | 财务负责人 |
|
晏艳 ***
|
3 | 2020-05-26 | 负责人变更 |
唐曦 [退出]
|
范凌子 [新增]
|
4 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
叶理 *** 备案手机:***
|
晏艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2014-07-03 | 法定代表人变更 |
唐爱华
|
唐曦
|