序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆熠朝投资中心(有限合伙) | 99% | 2178.0万人民币 |
2 | 重庆瑞信投资有限公司 | 1% | 22.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周继志
|
|
2 |
童朝胜
|
|
3 |
熊勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
邹超群 *** 备案手机:***
|
邹超群 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
邹超群 *** 备案手机:***
|
邹超群 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-15 | 联络员备案 |
邹超群 *** 备案手机:***
|
邹超群 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
邹超群 *** 备案手机:***
|
邹超群 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
邹超群 *** 备案手机:***
|
邹超群 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
何茂韧 备案手机:*****
|
邹超群 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-05-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
何茂韧 备案手机:*****
|
8 | 2015-10-23 | 法定代表人变更 |
边平原
|
周继志
|