序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 澧县市场服务中心 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯峰
|
|
2 |
曹晓云
|
|
3 |
姚大权
|
|
4 |
杨兵
|
|
5 |
肖冰菊
|
|
6 |
王立新
|
|
7 |
吴阳
|
|
8 |
孙彬洋
|
|
9 |
刘志强
|
|
10 |
陆波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-18 | 法定代表人变更 |
龚介华
|
冯峰
|
2 | 2022-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
冯峰
|
3 | 2022-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖冰菊龚介华 [退出]姚大权曹晓云杨兵
|
曹晓云冯峰 [新增]肖冰菊姚大权杨兵
|
4 | 2020-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚大权龚介华樊辉 [退出]祝群 [退出]李维珍 [退出]
|
曹晓云 [新增]姚大权龚介华肖冰菊 [新增]杨兵 [新增]
|
5 | 2019-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚大权李维珍祝群李爱国 [退出]樊辉
|
龚介华 [新增]姚大权李维珍祝群樊辉
|
6 | 2019-08-08 | 法定代表人变更 |
李爱国
|
龚介华
|
7 | 2018-08-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-30
|
8 | 2018-08-30 | 经营范围变更 |
市场建设、房地产开****;农副产品销售;信息咨询。(应经审批的未获审批前不得经营)
|
市场建设、房地产开****;农副产品销售;信息咨询;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭建华 [退出]胡丽萍 [退出]
|
刘志强 [新增]吴阳 [新增]王立新 [新增]孙彬洋 [新增]陆波 [新增]
|
10 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于承津 [退出]万波 [退出]祝群刘志强 [退出]李爱国张平 [退出]
|
李爱国祝群姚大权 [新增]李维珍 [新增]樊辉 [新增]
|