序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 左杰 | 99% | 198.0万人民币 |
2 | 左平 | 1% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
左杰
|
|
2 |
左平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 章程备案 |
无
|
2021-12-02股东股权
|
2 | 2021-12-03 | 股东变更 |
龚黎敏 , [退出]左杰
|
左杰 ,左平 [新增]
|
3 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚黎敏 [退出]
|
左杰 [新增]
|
4 | 2021-12-03 | 法定代表人变更 |
龚黎敏
|
左杰
|
5 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
左杰 [退出]
|
左平 [新增]
|
6 | 2021-11-24 | 联络员备案 |
龚黎敏 *** 备案手机:***
|
史惠珍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-06-13 | 联络员备案 |
徐宇晖 *** 备案手机:***
|
龚黎敏 *** 备案手机:***
|