序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王晓军 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王晓军
|
|
2 |
孙亚军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨洋 [退出]
|
孙亚军 [新增]
|
2 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓军
|
王晓军
|
3 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
孙君艳 *** 备案手机:***
|
王晓军 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
孙君艳 *** 备案手机:***
|
孙君艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-04 | 联络员备案 |
孙君艳 *** 备案手机:***
|
孙君艳 *** 备案手机:***
|