序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文明 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 邵艳萍 | 50% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文明
|
|
2 |
邵艳萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 章程备案 |
无
|
2022-05-16经营范围变更
|
2 | 2022-05-19 | 经营范围变更 |
国家法律法规及政策允许的农产品初加工;谷物、棉花等农产品仓储;政策允许的农副产品的销售;农林牧渔技术推广服务;稻谷种植;日用品、食品、服装、化妆品、五金产品、日用家电、建材(不含砂砾及危险化学品)的销售;互联网食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:食用农产品初加工;非食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物种植;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);服装服饰零售;化妆品零售;五金产品零售;日用家电零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);豆类种植;薯类种植;棉花种植;蔬菜种植;水果种植;农业科学研究和试验****展;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;食用农产品批****;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产品批****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;水产养殖;生鲜乳道路运输;食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
3 | 2022-02-08 | 股东变更 |
安乡淞雅钢结构有限公司 [退出]
|
邵艳萍 , [新增]王文明 [新增]
|
4 | 2022-02-08 | 章程备案 |
无
|
2022-02-07股东股权、企业类型变更。
|
5 | 2022-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文明
|
王文明
|
6 | 2022-02-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2022-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊淞 [退出]
|
邵艳萍 [新增]
|
8 | 2022-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵正湘 [退出]王文明邵艳萍 [退出]
|
王文明
|
9 | 2020-08-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2020-08-04 | 章程备案 |
无
|
2020-07-29
|