序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李子文 | 48% | 96.0万人民币 |
2 | 关小明 | 10% | 20.0万人民币 |
3 | 苏基中 | 10% | 20.0万人民币 |
4 | 苏玉琼 | 10% | 20.0万人民币 |
5 | 肖华 | 10% | 20.0万人民币 |
6 | 肖兵 | 10% | 20.0万人民币 |
7 | 李子岩 | 1% | 2.0万人民币 |
8 | 桑祖国 | 1% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李子文
|
|
2 |
李子岩
|
|
3 |
桑祖国
|
|
4 |
关小明
|
|
5 |
肖兵
|
|
6 |
肖华
|
|
7 |
苏玉琼
|
|
8 |
苏基中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
李子文 *** 备案手机:***
|
李子文 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-02-25 | 联络员备案 |
李子文 *** 备案手机:***
|
李子文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-06-30 | 资金数额变更 |
48万人民币
|
200.000000万人民币( + 316.66667% )
|
4 | 2020-06-30 | 章程备案 |
无
|
2020-06-30新章程
|
5 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
李子文 *** 备案手机:***
|
李子文 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-05-07 | 联络员备案 |
李子文 *** 备案手机:***
|
李子文 *** 备案手机:***
|